50道简便计算题及答案_四年级简便计算题大全

  • 时间:
  • 浏览:6
最佳回答

最近很多队员在检索关于50道简便计算题及答案的解答,今天荆编为大家搜罗5条解答来给大家解开疑惑! 有89%玩家认为50道简便计算题及答案_四年级简便计算题大全值得一读!


50道简便计算题及答案



50道简便计算题及答案




1.50道简便计算题及答案五年级

用简便方法计算.
1、368+2649+1351
2、 87+101+113
3、24+127+476+573
4、400-273-127
5、327+
(96-127
6、72×98
7、999+99+9
8、442-103-142
9、67×5×2
10、25×
(78×4
11、72×125
12、9000÷125÷8
13、400÷25
14、25×36
15、103×27
16、76×102
17、3600÷25÷4
18、99×35
19、
(25+12 ×4
20、56×27+27×44
21、56×99+56
22、125×25×8×4
23、25×32×125
24、125×64
(1
(78+61 +39
(2 700-82-18
(3 348+163+242+410+537
(4 125×47-47×25
(5 201×316
(6 374-205+226-95
(7 3000-999
(8 997×7+21
(9 87×470+870×53
(10
(55+55+55+55×5 ×125
(11 125×
(8+40 ×25
(12 99+49×99
(13 265×97+4×265
(14 454+999×999+545
(15 9999×36+6666×3×32
(16 124×38+65×124+76×110-76×7
(17 62×4+44×5+5×18
(18 3400-62×34-38×20-38×14
(19 1992×19911991-1991×19901990


2.50道简便计算题及答案


(1 =(
2.5*4 *
(8*0.125 =10*1 =10
(2
3.5-7
6.5 =
3.5
6.5-7 =3
(3
1.2×
2.5 0.8×
2.5 =
2.5(
1.2 0.8) =25
(4
8.9×
1.25-0.9×
1.25 =
1.25(
8.9-0.9) =10
(5
12.5×
7.4×0.8 =
12.5×0.8×
7.4 =74
(6
6.5×
9.5
6.5×0.5 =
6.5×(
9.5 0.5 =
6.5×10 =65
(7 0.35×
1.6 0.35×
3.4 =0.35*(
1.6
3.4 =0.35*5 =
1.75
(8
6.72-
3.28-
1.72 =
6.75-(
3.28
1.72 =
6.75-5 =
1.75
(9 0.45
6.37
4.55 =0.45
4.55
6.37 =5
6.37 =
11.37
(10 28×
12.5-
12.5×20 =
(28-20 *
12.5 =8*
12.5 =100
(11
23.65-(
3.07
3.65 =
23.65-
3.65-
3.07 =20-
3.07 =
16.93
(12
(4 0.4×0.25 8×7×
1.25 =
(4 1 *7*10 =5*7*10 =350
(13
1.65×99
1.65 =
1.65*
(99 1 =
1.65*100 =165
(14
27.85-(
7.85
3.4 =
27.85-
7.85
3.4 =20
3.4 =
23.4
(15 48×
1.25 50×
1.25×0.2×8
7.8×
9.9 0.78 =
7.8*(
9.9 0.1 =
7.8*10 =78
(16
4.8×46
4.8×54 =
(46 54 *
4.8 =100*
4.8 =480
(17 673-327-173 =673-
(327 173 =673-500 =173
(18
4.44*
2.5 =
1.11*
(4*
2.5 =
1.11*10 =
11.1
(19
3.5÷
1.4 =(
3.5÷0.7 ÷(
1.4÷0.7 =5÷2 =
2.5
(20 1 2 3 4
5...... 99 100 =
(1 99
(2 98
(3 97 ......
(49 51 50 =
(100÷2-1 *100 50 =4900 50 =4950 ⑴运用加法交换律进行简便计算。 0.88+
5.6+0.12=0.88+0.12+
5.6=1+
5.6=
6.6
1.78+
3.5+0.22=
1.78+0.22+
3.5=2+
3.5=
5.5
5.6+
2.08+
14.4 =
5.6+
14.4+
2.08=20+
2.08=
22.08 ⑵运用加法结合律进行简便计算
2.3+(0.56+
4.7) =(
2.3+
4.7)+0.56 =7+0.56 =
7.56
28.6+0.54+0.46+
1.4 =(
28.6+
1.4)+(0.54+0.46) =30+1 =31
5.82+
4.56+
5.44 =
5.82+(
4.56+
5.44) =
5.82+10=
15.82 ⑶、运用乘法交换律进行简便计算。 25×0.37×0.4=25×0.4×0.37=10×0.37=
3.7
7.5×0.39×4 =
7.5×4×0.39 =30×0.39 =
11.7
6.5×
1.1×4 =
6.5×4×
1.1 =26×
1.1 =
2.86
1.25×
3.9×0.8=
1.25×0.8×
3.9=1×
3.9 =
3.9 ⑷、运用乘法结合律进行简便计算。
1.9×
7.5×8=
1.9×(
7.5×8) =
1.9×60=114
6.2×0.8×
2.5=
6.2×(0.8×
2.5) =
6.2×2 =
12.4
4.3×
1.5×6=
4.3×(
1.5×6) =
4.3×9 =3
8.7
4.1×
3.5×2 =
4.1×(
3.5×2)=
4.1×7=
28.7 ⑸、运用乘法分配律的加法进行简算。
13.6×
4.6+
4.6×
6.4=(
13.6+
6.4)×
4.6=20×
4.6 =92 0.72×23+77×0.72 =
(23+77)×0.72=100×0.72 =72
2.6×32+32×
2.4 =(
2.6+
2.4) ×32 =5×32 =160 ⑹、运用乘法分配律的减法进行简算。 12×
5.9-
5.9×2=
(12-2) ×
5.9 =10×
5.9=59
4.6×
2.5-
2.5×0.6 =(
4.6-0.6)×
2.5=4×
2.5 =10 101×
9.7-
9.7 =
(101-1)×
9.7=100×
9.7=970 ⑺、运用减法的运算规律进行简便计算。
1.8-0.45-0.55=
1.8-(0.45+0.55) =
1.8-1 =0.8 5
4.4-
4.6-
5.4=5
4.4-(
4.6+
5.4) =5
4.4-10=4
4.4 3
5.6-0.13-0.47=3
5.6-(0.13+0.47)=3
5.6-0.6=35 ⑻、运用除法的运算规律进行简便计算。
4.5÷4÷
7.5=
4.5÷
(4×
7.5)=
4.5÷30=0.15
14.8÷
1.25÷8=
14.8÷(
1.25×8)=
14.8÷10 =
1.48
18.5÷4÷
1.25=
18.5÷
(4×
1.25)=
18.5÷5 =
3.7 5 .4÷4÷0.45 =
5.4÷
(4×0.45) =
5.4÷0.18=30 ⑼综合运用各种运算定律进行简算。
2.54+
2.46+0.44+0.54 =(
2.54+
2.46)+(0.44+0.54)=5+1 =6
10.7×0.4-
6.7×0.4=(
10.7-
6.7)×0.4=4×0.4 =
1.6 0.5×
3.2×
1.25 =(0.5×4)×(0.8×
1.25) =2×1 =2


3.50道简便运算题4年级


一、 计算下面各题。
1、475+254+361
2、615+475+125
3、860-168+159
4、465+358-27
5、647-
(85+265
6、476+
(65-29
7、154×8÷16
8、400÷25×75
9、16×25÷16×25
10、552÷69×8
11、600-120÷10
12、
(600-120 ÷10
13、
(466-25×4 ÷6
14、
(43 32 ÷
(357-352
15、138+
(27+48 ÷25
16、56×19+25×8
二、用简便方法计算。
1、368+2649+1351
2、 89+101+111
3、24+127+476+573
4、400-273-127
5、327+
(96-127
6、72×98
7、442-103-142
8、999+99+9
9、67×5×2
10、25×
(78×4
11、72×125
12、9000÷125÷8
13、400÷25
14、25×36
15、103×27
16、76×102
17、3600÷25÷4
18、99×35
19、
(25+12 ×4
20、56×27+27×44
21、56×99+56
22、125×25×8×4
23、25×32×125
24、125×64
(1
(78+61 +39
(2 700-82-18
(3 348+163+242+410+537
(4 125×47-47×25
(5 201×316
(6 374-205+226-95
(7 3000-999
(8 997×7+21
(9 87×470+870×53
(10
(55+55+55+55×5 ×125
(11 125×
(8+40 ×25
(12 99+49×99
(13 264×97+4×264
(14 454+999×999+545
(15 9999×36+6666×3×32
(16 124×38+65×124+76×110-76×7
(17 62×4+44×5+5×18
(18 3400-62×34-38×20-38×14
(19 1992×19911991-1991×19901990


4.50道四年级简便运算题及答案是什么?


1、158 262 138? =158
(2113262 138 (加法的5261结合律 =158 400 =558
2、375 219 381 225? =
(375 225
(219 381 (加法的交换律和4102结合律 =600 600 =1200
3、5001-247-1021-232? =
(5000 1 -
(247 1021 232 (减1653法的运算性质 =5000 1-1500 =5000-1500 1 =3501
4、
(181 2564 2719? =
(181 2719 2564?(加法的交换律和结合律 =2900 2564 =5464
5、1378 44 114 242 222 =
(1378 222
(44 114 242 (加法的交换律和结合律 =1600 400 =2000
6、 276 228 353 219
7、
(375 1034)
(966 125)
8、
(2130 783 270) 1017?
9、99 999 9999 99999? =
(100-1
(1000-1
(10000-1)
(100000-1) ? =100 1000 10000 100000-1-1-1-1 =111100-4 =111096
10、7755-
(2187 755)?
11、2214 638 286?
12、3065-738-1065
13、 899 344?
14、2357-183-317-357?
15、2365-1086-214?
16、497-299?
17、2370 1995?
18、3999 498?
19、1883-398?
20、12×25? =3x4x25 =3x
(4x25)? =3x100 =300
21、75×24?
22、138×25×4
23、
(13×125)×
(3×8)
24、
(12 24 80)×50?
25、704×25?
26、25×32×125?
27、32×
(25 125)
28、 88×125?
29、102×76?
30、58×98? 3
1、178×101-178? 3
2、84×36 64×84 3
3、 75×99 2×75? 3
4、83×102-83×2 3
5、 98×199? 3
6、123×18-123×3 85×123 3
7、 50×
(34×4)×3 3
8、178×99 178? 3
9、79×42 79 79×57? 40、7300÷25÷4? 4
1、8100÷4÷75? 4
2、16800÷120? 4
3、30100÷2100? 4
4、32000÷400? 4
5、49700÷700? 4
6、1248÷24? 4
7、3150÷15 4
8、 4800÷25? 4
9、21500÷125 ? 50、2356-
(1356-721 ? 拓展知识: 根据算式的不同特点,利用数的组成和分解、各种运算定律、性质或它们之间的特殊关系,使计算过程简单化,或直接得出结果,这种简便、迅速的运算叫做简算。 这就需要在进行简便计算之前,要求学生对所学的性质、定律、规律等有透彻的理解和正确的使用。也就是说,这些知识能使计算过程简化,同时使用凑整、拆项、转化、拆数等技巧以达到速算的目的。根据我的归纳,常见以下几类题型: (一 运用加法的交换律、结合律进行计算。要求学生善于观察题目,同时要有凑整意识。 如:
5.7
3.1 0.9
1.3,等。 (二 运用乘法的交换律、结合律进行简算。 如:
2.5×0.125×8×4等,如果遇到除法同样适用,或将除法变为乘法来计算。如:
8.3×67÷
8.3÷
6.7等。 (三 运用乘法分配律进行简算,遇到除以一个数,先化为乘以一个数的倒数,再分配。 如:
2.5×
(100 0.4),还应注意,有些题目是运用分配律的逆运算来简算:即提取公因数。如:0.93×67 33×0.93。 (四 运用减法的性质进行简算。减法的性质用字母公式表示:A-B-C=A-(B C),同时注意逆进行。 如:7691-
(691 250 。 (五 运用除法的性质进行简算。除法的性质用字母公式表示如下:A÷B÷C=A÷(B×C ,同时注意逆进行, 如:736÷25÷4。 (六 接近整百的数的运算。这种题型需要拆数、转化等技巧配合。 如;302 76=300 76 2,298-188=300-188-2,等。 (七 认真观察某项为0或1的运算。 如:
7.93
2.07×(
4.5-
4.5)等。 总的说来,简便运算的思路是:
(1 运用运算的性质、定律等。
(2 可能打乱常规的计算顺序。
(3 拆数或转化时,数的大小不能改变。
(4 正确处理好每一步的衔接。
(5 速算也是计算,是将硬算化为巧算。
(6 能提高计算的速度及能力,并能培养严谨细致、灵活巧妙的工作习惯。


5.四年级简便运算50道及答案


1、45 15×6= 135
2、250÷5×8=400
3、6×5÷2×4=60
4、30×3 8=98
5、400÷4 20×5= 200
6、10 12÷3 20=34
7、
(80÷20 80)÷4=21
8、70
(100-10×5)=120
9、360÷40 10= 19
10、40×20-200= 600
11、
(80-25 *2= 110
12、70 45=115
13、90×2÷3= 60
14、16×6÷3= 32
15、300×6÷9= 200
16、540÷9×7=420
17、30×20÷15= 20
18、400÷4×7= 700
19、
(350-80 ÷9= 30
20、160 70 50=280
21、18-64÷8= 10
22、42÷6 20=27
23、40-5×7= 5
24、80 60÷3=100
25、41 18÷2= 50
26、75-11×5= 20
27、42 7-29= 20
28、5600÷80=70
29、25×16÷4= 100
30、120×25÷5= 600 3
1、36×11÷3= 132 3
2、1025÷25×8=328 3
3、336 70-6= 400 3
4、25×9×4= 900 3
5、200-33×3= 101 3
6、3020-1010=2010 3
7、12×50 10= 610 3
8、25×8 199= 399 3
9、23×11-13= 240 40、125÷25-5=0 4
1、4200-2200 200=2200 4
2、220 80-150=150 4
3、20×8×5= 800 4
4、600-3×200=0 4
5、56 31 24=111 4
6、615+475+125=1215 4
7、125×64 =8000 4
8、 89+101+111 =301 4
9、24+127+476+573=1200 50、25×32×125 =100000


四年级简便计算题大全




1.四年级数学简便计算题100道

100道四年级简便运算练习题:25×42×4 68×125×8 4×39×25 4×25 16×25 4×25×16×25 36×99
(25 15) ×4
(25×15 ×4 49×49 49×51 49×99 49
(68 32 ×5 5×289×268 32×5
(125×25 ×4
(125 17 ×8 25×64×125 85×82 82×15 25×97 25×3 64×15-14×15 125×88 88×102 87×99 87 79×25 25 76×101-76 378 527 73 167 289 33 58 39 42 61 36×45 36×56-36 66×93 93×33 93 99 × 32 46×25 36×45 36×56-36 66×93 93×33 93 97+89+11 88×102 125×88 26+47+174 85+47+15+53 815+49+65+14+11 72×125 18+77+40+23+48 71+73+69+74+68+70+69 123×64+123×36 39×4×5 125×6×8 25×24 32×305 103×15 78×24-24×68 49×49 49×
(40 6 ×25
(68 32 ×5 68 32×5 49×99 49 36×97—58×36 61×36 3000÷25÷4 720÷15÷6 150÷25÷2 5000÷8÷125 99×23+23 56×7+45×7-7 125×13×87 2÷6×
(51+19
3.4十
4.6—
2.9 900—178—122
(79十21 ÷20 125×72×4 728×79十272×79
8.59+
2.57十
3.43十
5.47
(20 4) × 25 99×11 4
9.62十
27.17—
19.62 1546一
(546—239
(20 4) × 25 9 × 37 9 ×63 5×289×2 35×37 65×37 124×25 - 25×24 85×82 82×15 32×
(200 3 38×29 38
(125×25 ×4 75×299 75
(4 8 × 125 25 ×
(20 4 45 × 7 55 × 7 8 × 27 8 × 73 103 × 32 329×101 9 × 37 9 ×63 99×23 36×97—58×36 61×36
(125 17 ×8 102X100 102 8X12 8X7 5000÷8÷125 165 204 335 96 3000÷25÷4 56×7+45×7-7 720÷15÷6 150÷25÷2


2.200道四年级简便运算及答案

简便计算题25道及答案你自己挑,希望能对你有帮助:
1、56 31 24 =
(56 24 31 =80 31 =111
2、615+475+125 =615
(475 125 =615 600 =1215
3、125×64 =125×8×8 =1000×8 =8000
4、 89+101+111 =101
(89 111 =101 200 =301
5、24+127+476+573 =
(24 476
(127 573 =500 700 =1200
6、400-273-127 =400-
(273 127 =400-400 =0
7、327+
(96-127 =327-127 96 =200 96 =296
8、70×98 =70×
(100-2 =7000-140 =6860
9、442-103-142 =442-142-103 =300-103 =197
10、999+99+9 =1000 100 10-3 =1110-3 =1107
11、67×5×2 =67×
(5×2 =67×10 =670
12、25×
(78×4 =25×4×78 =100×78 =7800
13、72×125 =9×
(8×125 =9×1000 =9000
14、9000÷125÷8 =9000÷
(125×8 =9000÷1000 =9
15、400÷25 =400÷100×4 =4×4 =16
16、25×36 =25×4×9 =100×9 =900
17、103×27 =
(100 3 ×27 =2700 81 =2781
18、76×102 =76×
(100 2 =7600 152 =7752
19、3600÷25÷4 =3600÷
(25×4 =3600÷100 =36
20、99×35 =
(100-1 ×35 =3500-35 =3465
21、
(25+12 ×4 =25×4 12×4 =100 48 =148
22、56×27+27×44 =
(56 44 ×27 =100×27 =2700
23、56×99+56 =56×
(99 1 =56×100 =5600
24、125×25×8×4 =125×8×
(25×4 =1000×100 =100000
25、25×32×125 =
(25×4 ×
(8×125 =100×1000 =100000


3.4年级下册数学简便运算20道

类型一:(注意:一定要括号外的数分别乘括号里的两个数,再把积相加
(40+8 ×25 125×
(8 80 36×
(100 50 24×
(2+10 86×
(1000-2 15×
(40-8 类型二:(注意:两个积中相同的因数只能写一次 36×34+36×66 75×23+25×23 63×43+57×63 93×6+93×4 325×113-325×13 28×18-8×28 类型三:(提示:把102看作100+2;81看作80+1,再用乘法分配律 78×102 69×102 56×101 52×102 125×81 25×41 类型四:(提示:把99看作100-1;39看作40-1,再用乘法分配律 31×99 42×98 29×99 85×98 125×79 25×39 类型五:(提示:把83看作83×1,再用乘法分配律 83+83×99 56+56×99 99×99+99 75×101-75 125×81-125 91×31-91


4.50道四年级简便运算题及答案,急!急!急!(必须要有答案!最少20道


1、56 31 24 =
(56 24 31 =80 31 =111,
2、615+475+125 =615
(475 125 =615 600 =1215
3、125×64 =125×8×8 =1000×8 =8000
4、 89+101+111 =101
(89 111 =101 200 =301
5、24+127+476+573 ? ? ? ? ? ? =
(24 476
(127 573 =500 700 =1200
6、400-273-127 =400-
(273 127 =400-400 =0
7、327+
(96-127 ? ? ? ? ? ? ? =327-127 96 =200 96 =296
8、70×98 =70×
(100-2 =7000-140 =6860
9、442-103-142 ? ? ? ? ? ? ? ? =442-142-103 =300-103 =197
10、999+99+9 =1000 100 10-3 =1110-3 =1107
11、67×5×2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =67×
(5×2 ? =67×10 =670
12、25×
(78×4 =25×4×78 =100×78 =7800
13、72×125 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =9×
(8×125 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =9×1000 =9000
14、9000÷125÷8 =9000÷
(125×8 =9000÷1000 =9
15、400÷25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =400÷100×4 =4×4 =16
16、25×36 =25×4×9 =100×9 =900
17、103×27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =
(100 3 ×27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =2700 81 =2781
18、76×102 =76×
(100 2 =7600 152 =7752
19、3600÷25÷4 ? ? ? ? ? ? ? ? =3600÷
(25×4 =3600÷100 =36
20、99×35 =
(100-1 ×35 =3500-35 =3465
21、
(25+12 ×4 ? ? ? ? ? ? ? ? =25×4 12×4 =100 48 =148
22、56×27+27×44 =
(56 44 ×27 =100×27 =2700
23、56×99+56 ? ? ? ? ? ? ? ? ? =56×
(99 1 =56×100 =5600
24、125×25×8×4 =125×8×
(25×4 =1000×100 =100000
25、25×32×125 =
(25×4 ×
(8×125 =100×1000 =100000


5.1000道四年级数学简便计算

希望能帮到你 300÷125÷8=300÷
(125×8 =300÷1000=0.3 396-96-172-28 =
(396-96 -
(172 28 = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 26*15 =
(20 6 *15 = 20*15 6*15 = 300 90 =390 25*99*4 = 25*4*99 = 100*99 = 9900 250*32 = 250*4*8 = 1000*8 = 8000
(98 98 98 98 *25 = 4*98*25 = 4*25*98 = 100*98 = 9800 472*5*20 = 472*
(5*20 = 472*100 = 47200 125*
(8 800 = 125*8 125*800 = 1000 100000 = 101000 129*38 38*872-38 = 38*
(129 872-1 =38*1000=38000 18*8*125*5 = 18*5*
(125*8 =90*1000 = 9000 1384-
(450 384) = 1384-384-450 = 1000-450 = 550 37*99 = 37*
(100-1 = 37*100 - 37 = 3700-37=3663 82*98 = 82*
(100-2 =8200- 164 = 8036 202*28 =
(200 2 *28 = 200*28 2*28 =5600 56 =5656 76*105 = 76*100 76*5 = 7600 380 = 7980 82*14 18*14 = 14*
(82 18 =14*100=1400 69*99 69 = 69*
(99 1 =69*100 = 6900 49×102-2×49 125×76×8
8.33-
2.43-
4.57 103×32
6.7+
2.63+
4.3 41000÷8÷125 5824÷8×
(85-78 840÷28+70×18 40乘13乘25 480除以32 120除以5除以4 38乘201 45乘97-7乘45 21乘41减21 35乘22加35乘36 35乘22 44乘198 125乘25乘8乘40 95乘53加53 99乘125 45乘101减45 138-43-57-38 1.498+397 2.502-399 3.63-45-55+137 4.125×56 5.302×99+302 6.145×89+145×21 。
1、475+254+361
2、615+475+125
3、860-168+159
4、465+358-27
5、647-
(85+265
6、476+
(65-29
7、154×8÷16
8、400÷25×75
9、16×25÷16×25
10、552÷69×8
11、600-120÷10
12、
(600-120 ÷10
13、
(466-25×4 ÷6
14、
(43 32 ÷
(357-352
15、138+
(27+48 ÷25
16、56×19+25×8
二、用简便方法计算。
1、368+2649+1351
2、 89+101+111
3、24+127+476+573
4、400-273-127
5、327+
(96-127
6、72×98
7、442-103-142
8、999+99+9
9、67×5×2
10、25×
(78×4
11、72×125
12、9000÷125÷8
13、400÷25
14、25×36
15、103×27
16、76×102
17、3600÷25÷4
18、99×35
19、
(25+12 ×4
20、56×27+27×44
21、56×99+56
22、125×25×8×4
23、25×32×125
24、125×64
(1
(78+61 +39
(2 700-82-18
(3 348+163+242+410+537
(4 125×47-47×25
(5 201×316
(6 374-205+226-95
(7 3000-999
(8 997×7+21
(9 87×470+870×53
(10
(55+55+55+55×5 ×125
(11 125×
(8+40 ×25
(12 99+49×99
(13 264×97+4×264
(14 454+999×999+545
(15 9999×36+6666×3×32
(16 124×38+65×124+76×110-76×7
(17 62×4+44×5+5×18
(18 3400-62×34-38×20-38×14
(19 1992×19911991-1991×19901990 396-96-172-28 =
(396-96 -
(172 28 = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 四年级数学9套计算题 小学数学四年级计算题过关练习一
一、请你口算。 0.38 0.6= 155-
(60-55)= 6
4.2
5.7= 643-27-73= 0.97-0.09=
12.8-
9.86=
17.08-
4.58 = 9900÷25÷4=
3.5 0.6= 5-0.15=
4.35
5.35= 99×55 55= 0.81 0.09= 0÷78= 60-20÷5= 47×25×4= 0.5 0.5= 0.5-0.5= 0.5×0.5= 0.5÷1=
二、请用递等式计算 72-9×8÷6 3600÷
(20÷5
(450+27) ÷
(21-18) 8
6.7-(
14.8-
3.3 70-(
12.87 0.75) 8
4.6-(
26.3-
8.3)
三、你能想出简便方法来计算下面各题吗? 87-
3.12-0.88
6.74
12.62
24.38
3.26 88×125 3
7.65-(
7.65
5.4 34×7 65×7 7 38×38 38×62 四.用小数计算。 6米45厘米+3米5分米 10千克-3千克700克 小学数学四年级计算题过关练习二
1、口算
1.3-0.8= 630÷90= 6-0.37= 0×100 100= 60×0=
2.73+0.27= 0.75+0.3= 5×9+1=
4.3÷1000= 0.69+
1.1= 300×18= 7+7×9=
2、计算下面各题,能简便的要简算。 49×102-2×49 125×78×8
8.33-
2.43-
4.57 99×37
6.7-
2.63+
3.3-
3.37 41000÷
(41×5
3.5×72
6.5×28 5824÷8×
(85-78 840÷28+70×18
3、根据要求给下面算式添括号。
(1 72 360÷9-5
(2 72-4×6÷3
①先算减法,再算除法,最后算加
①先算减法,再算乘法,最后算除法
②先算减法和加法,最后再算除法
②先算减法和除法,最后算乘法
③先算除法,再算减法,最后算加法
③先算乘法,再算减法,最后算除法 小学数学四年级计算题过关练习三 1.口算:
2.5×4=
8.4÷4= 3-
1.4=
1.3÷100= 120×6= 85-58=
2.5+0.05= 45×20= 100×
2.8= 8×9+8= 7×5÷7×5= 125×7×8= 10―(
2.3
2.7 = 7×99+7= 0.5
1.5= 120÷6÷2= 4×
(36-25 = 0.5 0.5= 0.5-0.5= 300-84-16= 2.用竖式计算下面各题并验算。 10-
3.06
11.36+
8.54 3.计算下面各题,能简算的要简算。
6.45-0.58-
1.42
3.27+
6.4+
2.73+
4.6 12000÷125×8 25×44 125×32×25
(160 880 ×20 99×45 102×36 12×
(324-285 ÷26 小学数学四年级计算题过关练习四
1、⑴36加上36除720的商,再减去6,差是多少? ⑵36加上720除以
3.6的商,再减去6的差,和是多少? ⑶36加上720除以
3.6的商,再减去6,商是多少?
2、⑴72减去4乘6的积,再除以3,差是多少? ⑵72减去4的差乘以6,再除以3,商是多少? ⑶72减去4的差乘以6与3的商,积是多少?
3、⑴558加上230乘以
6.2,再除以31的商,和是多少? ⑵558与230的和乘以
6.2与
3.1的商,积是多少? ⑶558加上230与
6.2的积,再除以
3.1,商是多少?
4、⑴59加上
2.1乘以
9.6,再除以8,和是多少? ⑵59与21的和乘以8除96的商,积是多少? ⑶59与21和乘以96,再除以8,商是多少? 小学数学四年级计算题过关练习五
1、根据运算顺序添上小括号或中括号:
(1) 32×800-400÷25 先减再乘最后除
(2) 32×800-400÷25 先除再减最后乘
(3) 32×800-400÷25 先减再除最后乘
2、递等式计算: 2400÷80-14×2 108-
(83+360÷60
(420+48 ÷
(375-345 420÷
(205-198 ×4 460÷
(29-18÷3 1450÷2×
(16+9
3、怎样算简便就怎样算: 715 265 335 285 125×32×5 46×201 7100-137-263 300 75×4×2×5 99×64+64
3、列式计算:
(1 25和40的积是163与87的和的多少倍?
(2 一个数的8倍比54多10,这个数是多少? 小学数学四年级计算题过关练习六
一、直接写得数: 400÷50= 99÷33= 18×50= 470 70= 14×4= 750÷50= 1400÷70= 6×120= 480÷40= 620-30= 217-65-35= 30-30÷5 12×6 8= 5×4×6= 84÷4÷7= 36÷9×5=
二、竖式计算: 996÷ 83= 580 ÷18= 4140 ÷40=
三、用递等式计算。 490÷70×154 774÷
(17 26 47-28+33 320-770÷11×3 960÷32+15×11 451-
(164-88 ÷3
四、简便计算: 34+
3.46+0.66 74+
(167+26 37-56 73-44
2.5×36
4.5×108 248+302
6.7×12×5 小学数学四年级计算题过关练习七
一、口算: 60×9= 50×90= 600÷30= 20×
3.4=
4.3×2=
1.1×600=
1.3×600=
7.5-
1.8= 70-30= 8000-3000= 120÷3= 3×900= 900÷3= 320÷3= 210×4= 25×100=
二、用竖式计算:
3.8×250= 7580÷
5.4= 140×250= 508×
1.5= 8500÷70= 40800÷340=
三、简便计算:
5.5×22+78×
5.5 203×
4.6 203×46-3×46 99×78 49×99+99 98×101 98×101-98 49×99 49 45+45×26+45×73 38×36-36×8
1.25×32×
2.5 43+57-43+57 24×5-24×5 24×5÷24×5 576-203 289+104 小学数学四年级计算题过关练习八
1、直接写得数。
6.2×3= 0×65 5=
7.7×20= 6
1.8 84=
9.8
1.2= 42×1×5=
1.2×25= 9×5÷5×9= 460+280= 810÷27= 540÷270= 240×30=
2、计算下面各题。(能简算的要简算 874÷
(24×23-506 25×5÷
(155-30 25×99 25×16 48×
(39-594÷33
(40 4 ×
2.5 96×101-96 486-
(186+59 -41 863-297
3、列综合算式计算。
(1
4.5乘
4.5减去
2.7的差,积是多少?
(2
5.6加上
4.8乘3的积,和是多少?
(3
28.8除以
1.8乘4的积,商是多少? 小学数学四年级计算题过关练习九
一、用竖式计算
21.5÷
2.4= 900÷
2.4=
5.6×0.35=
二、脱式计算。 175-75÷25 68+35×13
7.25-(
1.25+
2.37 (
11.4+
16.6 ÷35 4
3.2÷
(9×8 189-60+40
三、简便计算。 52+
9.9
2.5×32 47+
23.6+
6.4 6×
(15×9 402+359
4.3+
7.8+
12.2+
25.7
2.5×
(26×4 25×44
3.54+
(229+0.46 25×14×4 =25×4×14 =100×14 =1400 .125×19×8 =125×8×19 =1000×19 =19000 .20×8×5 =20×5×8 =100×8 =800 6×26 4×26 =
(6 4)×26 =10×26 =260 加法运算定律的简便运算题(一) 1) 500
(407 0)= 2) 386 382 114= 3) 42
(91 158 109)= 4)
(87 103 113) 97= 5)
(246 387 154) 13= 6) 49
(71 151 129)= 7) 255
(79 45)= 8)
(169 39 131) 261= 9) 219 175 181 225= 10) 14 498 486= 11)
(404 195 96) 305= 12) 793 393= 13)
(106 45 94) 155= 14) 433
(477 67) 23= 15) 25
(251 275 49)= 16) 51
(5 49)= 17)
(83 33 17) 67= 18) 196 97= 19) 41
(33 59)= 20) 290 171 210 329= 21) 1000 499= 22) 226
(166 74)= 23) 63
(82 137) 118= 24) 354 479 146= 25) 76
(44 124) 156= 26) 270
(96 230 404)= 27) 108 215 292 185= 28)
(89 89)
(11 11)= 29) 108
(221 192 79)= 30) 257 60 143 340= 31) 56
(143 144)= 32)
(259 349 141) 51= 33)
(198 252 102) 48= 34) 80
(43 20 57)= 35) 434 238 66= 36) 92
(34 108) 166= 37) 82
(78 218 222)= 38)
(54 150)
(146 50)= 39) 254
(144 246 356)= 40) 176
(236 124) 64= 41) 62 219 238 81= 42)
(6 66 94) 34= 43)
(140 125 160) 175= 44) 13
(287 387)= 45) 200 95= 46) 1002 495= 47) 370 430 130= 48) 159 140 41 60= 49) 195
(141 205 259)= 50) 31
(62 69)= 加减法的简便运算题(一) 1) 713-
(387 313)= 2) 866-370-130= 3) 399-195= 4) 400-199= 5) 807-401= 6) 397-196= 7) 369-
(246 69)= 8) 594-300= 9) 480-78-116-206= 10) 982
(30-482)= 11) 656-
(300-144)= 12) 514
(434-14)= 13) 756-272-
(51 77)= 14) 594
(193-94)= 15) 146-
(56-54)= 16) 597-196-104= 17) 760-
(2 79)-319= 18) 200-93= 19) 227-
(170 27)= 20) 282-9-
(1 190)= 21) 152-31-
(12 57)= 22) 365-
(55 89)-56= 23) 206-106= 24) 392-
(109 54)-37= 25) 344-143-95-62= 26) 556-98-
(170 32)= 27) 266-
(158 66)= 28) 377-
(131-23)= 29) 349-
(24 51)-125= 30) 529-
(388-271)= 31) 606-303= 32) 234-
(181-166)= 33) 753-449-51= 34) 399-30-
(123 147)= 35) 561-
(171 114)-115= 36) 333-
(191-67)= 37) 405-
(46 41)-213= 38) 617-60-
(201 239)= 39) 842-12-135-353= 40) 599-300= 41) 699-
(25 299)= 42) 122
(55-22)= 43) 820-93-407= 44) 630-103-12-385= 45) 254-
(186-146)= 46) 761-
(191 261)= 47) 709-
(102 39)-259= 48) 207-96= 49) 666-338-62= 50) 120-
(91-80)= 乘法运算定律的简便运算题(一) 1) 402×389= 2) 72×25= 3) 55×28×25= 4) 163×56×125= 5) 294×353 147×294= 6) 107×56×125= 7) 25×160×125= 8) 127×16×25= 9) 25×224×125= 10) 25×64×125= 11) 4×482 4 17×4= 12) 246×146 254×246= 13) 44×16 44 483×44= 14) 402×79= 15) 78×186 14×78= 16) 21×55 45×21= 17) 201×8-8-8×100= 18) 362×5 195×362= 19) 52×25= 20) 197×171= 21) 25×288×125= 22) 25×32×125= 23) 40×157 143×40= 24) 166×16×25= 25) 194×10-10-10×93= 26) 134×16×125= 27) 498×83= 28) 45×20×25= 29) 231×173 27×231= 30) 155×62 138×155= 31) 40×125= 32) 113×28×25= 33) 739×7-7-7×338= 34) 726×11-11-11×325= 35) 207×159 241×207= 36) 72×45 55×72= 37) 32×125= 38) 217×12×25= 39) 56×28×25= 40) 25×96×125= 41) 228×24×25= 42) 24×125= 43) 64×125= 44) 44×25= 45) 188×24×125= 46) 191×1-1-1×90= 47) 25×160×125= 48) 56×125= 49) 72×25= 50) 153×16×125= 除法运算定律的简便运算题(一) 1) 112000÷5600= 2) 7875÷25= 3) 200÷25= 4) 5400÷150÷4= 5) 7475÷25= 6) 4755÷15= 7) 3600÷100÷4= 8) 2400÷100÷4= 9) 12600÷600= 10) 2225÷25= 11) 6408÷24= 12) 2450÷25= 13) 2928÷24= 14) 11200÷175÷4= 15) 1356÷12= 16) 5450÷25= 17) 81000÷4500= 18) 25900÷175÷4= 19) 5000÷125÷4= 20) 6000÷100÷4= 21) 10400÷100÷4= 22) 36000÷3600= 23) 1400÷50÷4= 24) 4250÷25= 25) 840÷24= 26) 10800÷150÷4= 27) 1500÷25÷4= 28) 900÷300= 29) 25200÷2800= 30) 50÷25= 31) 1000÷50÷4= 32) 48000÷3000= 33) 20000÷2500= 34) 1675÷25= 35) 5940÷27= 36) 900÷900= 37) 700÷25= 38) 1200÷75÷4= 39) 912÷24= 40) 20000÷1000= 41) 1200÷25÷4= 42) 11475÷25= 43) 25200÷1800= 44) 129600÷5400= 45) 8000÷100÷4= 46) 3000÷125÷4= 47) 9075÷25= 48) 7200÷150÷4= 49) 2650÷25= 50) 630÷18= 四则混合运算的简便运算题(一) 1) 444-
(387-356)= 2) 5502÷21= 3) 25×32×125= 4) 797 401= 5) 25×192×125= 6) 330×119 381×330= 7)
(79 92 121) 108= 8)
(37 56 63) 44= 9) 144-2-30-68= 10) 103×91= 11) 25×192×125= 12) 304
(166-104)= 13) 282×135 365×282= 14) 183×3-3-3×82= 15)
(155 356)
(345 144)= 16) 799-407= 17) 88×125= 18) 289
(376 111 24)= 19)
(56 98)
(44 2)= 20) 89
(155 111 45)= 21) 124
(261 176 39)= 22) 297-0-(0 200)= 23) 67 71 233 229= 24) 376×1-1-1×175= 25) 214×71 429×214= 26) 9100÷175÷4= 27) 108
(16-8)= 28) 58 156 142= 29) 396-203= 30) 25×32×125= 31) 200 95= 32) 645-200-200= 33) 149
(208 251) 192= 34)
(34 261 366) 139= 35) 407-205= 36) 250-57-143= 37)
(33 65 67) 35= 38) 197-96= 39)
(315 299 85) 101= 40) 40×125= 41) 25×128×125= 42) 62
(79 38) 21= 43) 4075÷25= 44) 40×125= 45) 48×25= 46) 342×372 28×342= 47) 2×258 2 41×2= 48) 101×1= 49) 168-8-92= 50) 64×125=

以上就是50道简便计算题及答案_四年级简便计算题大全全部内容,希望队员能喜欢,如果您对本文内容有不同的看法也希望大家积极发表评论,大家一起探讨。如果您想关注更多50道简便计算题及答案_四年级简便计算题大全的相关内容请持续关注本站,谢谢!

网友评论

网友名字

你还没有评论

感谢你的评论

可输入200个字
发布人:u盘怎么解除写保护状态,u盘写保护怎么去掉_优盘保护怎么解除发布时间于:1天前

玩完了,没太多意思,你只要好好当个基建狂魔就行

发布人:美瞳都有什么牌子_美瞳都有什么颜色发布时间于:51分钟前

看着不错就是不知道玩这如何,试试看了

发布人:飞机雷达为什么不能照人_飞机雷达照射过的人会怎么样发布时间于:14小时前

刚进游戏一个大大的充值入口,实力劝退啊